Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове |
---|---|---|---|---|
ЕИК/ПИК: 201210822
Наименование: Грийнтех Инженеринг Солюшънс
Изписване на чужд език: Greentech Engineering Solutions
Правна форма: Акционерно дружество
Регистрация: 28.07.2010
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 1380000 лв
Седалище на 19 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 42.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
Дейности: Проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, разширяване, реконструкция, техническо преоборудване и експлоатация на оборудване, инсталации и предприятия за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, след получаване на съответните лицензии и разрешения, извършване на технически контрол върху състоянието на оборудването, сградите, съоръженията на електрически централи, електростанции и енергопреносни мрежи, провеждане на научно-изследователски работи и опитно-конструкторски разработки в областта на технологията, техниката, екологията, икономиката на енергетиката и енергостроителството, всички други дейности, незабранени изрично от законодателството на Република България, за извършването на които не е необходимо разрешение от компетентен държавен или общински орган.
|
Представители
Сашо Ангелов Димитров
Участва в 5 организации.
Съвет на директорите
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Петър Николов Вучев
Участва в 6 организации.
Сашо Ангелов Димитров
Участва в 5 организации.
Прокуристи
Петър Николов Вучев
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Действителни собственици
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Сашо Ангелов Димитров
Участва в 5 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 3 проекта
Покажи
2017: 1 проект
Покажи
Поръчка: „Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Бургас"
Възложител: Община Бургас Категория: Строителство Договор: 00797-2016-0054 93-ОП-94(285) Сключване: 22.12.2017 Очаквана цена: 2 877 874,80 лв Крайна цена: 2 863 290,98 лв без ДДС 2021: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Инженеринг на обект „Аварийно укрепване на имот кад.№52218.542.62 по КК на гр.Априлци – публична общинска собственост и частни жилищни имоти на ул.“Русалийски проход“ от №40а до №50 чрез изпълнение на подпорна стена“
Възложител: Община Априлци Категория: Строителство Договор: 00016-2021-0002 61 Сключване: 27.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 65 991,78 лв Крайна цена: 65 991,78 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг на обект „Аварийно укрепване на устоите на тротоарни конзоли на мостово съоръжение на р. Острешка на ул. „Топола“ – общинска второстепенна улица с кад. № 52218.542.56 – част от трасето на общински път LOV2003 от км 0+110 до 0+150“
Възложител: Община Априлци Категория: Строителство Договор: 00016-2021-0003 60 Сключване: 27.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 113 641,44 лв Крайна цена: 113 641,44 лв без ДДС |
|
ЕИК/ПИК: 201258137
Наименование: ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 - 3
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 02.09.2010
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 50 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Средец, Г. С. РАКОВСКИ № 96, ет. 1
Седалище на 31 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 35.11 - Производство на електрическа енергия
Дейности: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, НАЙ - ВЕЧЕ ФОТОВОЛТАИЧНИ, ВЯТЪР, БИОМАСА И ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ СОБСТВЕНИТЕ И ДРУГИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ; МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА, ПОКУПКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ И ИЗБЯГВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС И ДРУГИ МЕХАНИЗМИ, ОДОБРЕНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАКТО ЗА СВОЯ СМЕТКА, ТАКА И ЗА ТРЕТИ СТРАНИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛУЧАВАНЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ; ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ, ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ, ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ И ТОПЛИННИ ПОМПИ; ПРОДАЖБА НА ИНТЕГРИРАНИ ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ, СПОРЕД КРИТЕРИИТЕ НА \"ЕНЕРГИЙНО СПЕСТЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА\", КАКТО ПУБЛИЧНИ ТАКА И ЧАСТНИ; ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, НАСОЧЕНА КЪМ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ИНДУСТРИАЛНИТЕ СЕКТОРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С МОБИЛНОСТТА И МИКРО - РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО.
|
Управители
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Съдружници
Солар Вълчедръм ООД, ЕИК: 200825549, България
Участва в 2 организации.
РЕСУРС ФОНД ООД, ЕИК: 202039672, България
Участва в 5 организации.
ХEЛИОС ПАУЕР, ЕИК: 130390856, България
Участва в 19 организации.
Действителни собственици
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 201496925
Наименование: Новако Солар
Изписване на чужд език: Novaco Solar
Правна форма: Акционерно дружество
Регистрация: 21.03.2011
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 655680 лв
Седалище на 19 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 35.11 - Производство на електрическа енергия
Дейности: Проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, разширяване, реконструкция, техническо преоборудване и ремонт на електрически централи, електростанции и съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия, след получаване на съответните лицензии и разрешения, извършване на технически контрол върху състоянието на оборудването, сградите, съоръженията на електрически централи, електростанции и енергопреносни мрежи, провеждане на научно-изследователски работи и опитно-конструкторски разработки в областта на технологията, техниката, екологията, икономиката на енергетиката и енергостроителството, всички други дейности, незабранени изрично от законодателството на Република България, за извършването на които не е необходимо разрешение от компетентен държавен или общински орган.
|
Представители
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Съвет на директорите
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
ХEЛИОС ПАУЕР, ЕИК: 130390856, България
Участва в 19 организации.
Действителни собственици
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Сашо Ангелов Димитров
Участва в 5 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 201677548
Наименование: ЛЕС ЕНЕРДЖИ
Изписване на чужд език: LES ENERGY LTD
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 23.08.2011
Регистрация по ДДС: Нe
Капитал: 100 лв
Седалище на 2 организации
|
Дейности: Производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; внос и износ; строителна дейност; консултантска дейност; вътрешен и международен транспорт; търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
|
Управители
Красимир Иванов Герасимов
Участва в 9 организации.
Съдружници
ХEЛИОС ПАУЕР, ЕИК: 130390856, България
Участва в 19 организации.
Красимир Иванов Герасимов
Участва в 9 организации. Дялово участие: 30 лв.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Действителни собственици
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Красимир Иванов Герасимов
Участва в 9 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 201907821
Наименование: ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ
Изписване на чужд език: CHERNOGOROVO ENERGY LTD
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 09.02.2012
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 203000 лв
Седалище на 19 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 35.11 - Производство на електрическа енергия
Дейности: проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на
енергийни обекти, съоръжения и инсталации; производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; строителна дейност; консултантска дейност; внос и износ; търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени от закона. |
Управители
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Съдружници
МОКРЕШ СОЛАР ПАРК, ЕИК: 200647356, България
Участва в 2 организации.
ХEЛИОС ПАУЕР, ЕИК: 130390856, България
Участва в 19 организации.
Действителни собственици
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Евгениев Георгиева
Участва в 1 организация.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 202410999
Наименование: ВИНАРНА ГЛУШНИК
Изписване на чужд език: VINARNA GLUSHNIK
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 25.01.2013
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 100 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Средец, Г. С. РАКОВСКИ № 96, ет. 1
Седалище на 31 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 46.19 - Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
Дейности: ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛОЗЯ, ЛОЗОВИ МАСИВИ И ОВОЩНИ ГРАДИНИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ГРОЗДЕ И ОВОЩНИ ПЛОДОВЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ВИНО И ДРУГИ АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.
|
Управители
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Едноличен собственик на капитала
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 202571170
Наименование: ЛОПУШНА ЕНЕРДЖИ
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 14.05.2013
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 200100 лв
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 35.11 - Производство на електрическа енергия
Дейности: Проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на енергийни обекти, съоръжения и инсталации; производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; строителна дейност; консултантска дейност; внос и износ; търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
|
Управители
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Съдружници
ХEЛИОС ПАУЕР, ЕИК: 130390856, България
Участва в 19 организации.
МОКРЕШ СОЛАР ПАРК, ЕИК: 200647356, България
Участва в 2 организации.
Действителни собственици
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 202827352
Наименование: ДРУЗЬЯ
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 22.11.2013
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 100000 лв
Седалище на 9 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 56.10 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Дейности: Ресторантьорство, внос, износ и търговия с продукти, вина и всякакъв друг вид стоки, хотелиерство, туристически и рекламни услуги, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, като в случай, че за осъществяването на съответния вид дейност се изисква получаването на лиценз/разрешение, същата ще се извършва след издаването му от компетентния за това орган.
|
Управители
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Едноличен собственик на капитала
НЕБО ПРОПЪРТИ СЪРВИСИЗ, ЕИК: 203195187, България
Участва в 1 организация.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Милко Маринов Наков
Участва в 3 организации.
Действителни собственици
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 203195187
Наименование: ШАТО АВЛИ ТРЕЙД
Изписване на чужд език: CHATEAU AVLI TRADE
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 27.08.2014
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 1218600 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Средец, Г. С. РАКОВСКИ № 96, ет. 1
Седалище на 31 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 68.20 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Дейности: Строителвство, проектиране, управление на недвижими имоти, външно и вътрешно търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни услуги, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
|
Управители
Живко Любомиров Енчев
Участва в 2 организации.
Съдружници
Действителни собственици
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации. |
Еврофондове: 2 проекта
Покажи
Бенефициент по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14806-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв БФП: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1359-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 02.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 833,34 лв |
|
ЕИК/ПИК: 203579007
Наименование: Ейч Пи енд Ер И
Изписване на чужд език: HP&RE
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Регистрация: 11.06.2015
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 50000 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Средец, Г. С. РАКОВСКИ № 96, ет. 1
Седалище на 31 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 74.90 - Други професионални дейности, некласифицирани другаде
Дейности: Инвестиционна, посредническа и консултантска дейност в областта на енергетиката, производството на енергия от възобновяеми източници, включително от вятър, слънце, вода и други, топлоенергетика, ядрена енергетика, изграждане и развитие на енергийни мощности, както и всякаква друга дейност, свързана с енергетиката и технологиите, разрешена от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
|
Представители
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Съвет на директорите
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Едноличен собственик на капитала
Ейч Пи енд Ер И България АД, ЕИК: 201207858, България
Участва в 3 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 204009924
Наименование: Сентрал Пойнт
Изписване на чужд език: Central Point Ltd
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 05.04.2016
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 900000 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1504, район Оборище, Оборище № 5, ет. 7
Седалище на 2 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 68.32 - Управление на недвижими имоти
Дейности: Покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, строителство, търговия на едро и дребно със стоки и услуги, външно и вътрешно търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, рекламни, информационни и програмни услуги, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
|
Управители
Кирил Иванов Асенов
Участва в 18 организации.
Съдружници
ПАУЪР ИНВЕСТ КО, ЕИК: 131469840, България
Участва в 2 организации.
Кирил Иванов Асенов
Участва в 18 организации. Дялово участие: 300000 лв.
Действителни собственици
Кирил Иванов Асенов
Участва в 18 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 204660486
Наименование: СЪН ЯХТИНГ
Изписване на чужд език: SUN YACHTING
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 30.06.2017
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 413590 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Средец, Г. С. РАКОВСКИ № 96, ет. 1
Седалище на 31 организации
|
Дейности: Експлоатация и чартиране на яхти и други плавателни съдове с цел туризъм и отдих, организиране на туристически мероприятия съгласно изискванията на българското законодателство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или нормативен акт и при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания
|
Управители
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Едноличен собственик на капитала
М Солар Плант 2 ООД, ЕИК: 200978947, България
Участва в 1 организация.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Петър Иванов Модев
Участва в 5 организации.
Действителни собственици
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 204787163
Наименование: Глория фуудс
Изписване на чужд език: Gloria foods
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Регистрация: 03.10.2017
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 110000 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Средец, Г. С. РАКОВСКИ № 96, ет. 1
Седалище на 31 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 56.10 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Дейности: Управление и придобиване на недвижими имоти, строително-монтажни работи, консултантски, маркетингови, инженерингови сделки, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, рент-а-кар, маркетинг, информационни услуги и всички други дейности, които не са забранени от закона.
|
Представители
Димитър Стефанов Въртигов
Участва в 13 организации.
Съвет на директорите
Димитър Стефанов Въртигов
Участва в 13 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Едноличен собственик на капитала
ГРАМЕКС АД, ЕИК: 121415901, България
Участва в 6 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Действителни собственици
Калин Стефанов Спасов
Участва в 7 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 204964788
Наименование: ДОША 2018
Изписване на чужд език: DOSHA 2018 Ltd
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 25.01.2018
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 10000 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Средец, Г. С. РАКОВСКИ № 96, ет. 1
Седалище на 31 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 41.20 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради
Дейности: ПPOEKTИPAHE, APXИTEKTУPA, CTPOИTEЛCTBO HA BCИЧKИ BИДOBE OБEKTИ - ЖИЛИЩHИ, ПPOMИШЛEHИ, TЪPГOBCKИ, HA ИHФPACTPУKTУPATA И ДPУГИ, BЪHШHO И BЪTPEШHO OБЗABEЖДAHE, ДИЗAЙH, PEMOHTHA ДEЙHOCT, ПPEДПPИEMAЧECTBO, B T.Ч. И CTPOИTEЛHO- ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ И BEЩHИ ПPABA BЬPXУ TЯX, HAEMИ, ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO, KOMИCИOHEPCTBO, TЪPГOBИЯ /BЪTPEШHA И BЪHШHA/, ФИHAHCOBO-ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
|
Управители
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Стефан Пламенов Папалезов
Участва в 12 организации.
Съдружници
ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС, ЕИК: 202275335, България
Участва в 6 организации.
ХEЛИОС ПАУЕР, ЕИК: 130390856, България
Участва в 19 организации.
Ейч Пи енд Ер И България АД, ЕИК: 201207858, България
Участва в 3 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
Димитър Стефанов Въртигов
Участва в 13 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Действителни собственици
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Стефан Пламенов Папалезов
Участва в 12 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 205375376
Наименование: РЕС Проекти
Изписване на чужд език: RES Projects JSC
Правна форма: Акционерно дружество
Регистрация: 02.11.2018
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 50000 лв
Седалище на 19 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 46.90 - Неспециализирана търговия на едро
Дейности: Инвестиционна, посредническа и консултантска дейност в областта на енергетиката, производството на енергия от възобновяеми източници, включително от вятър, слънце, вода и други, изграждане и развитие на енергийни мощности, както и всякаква друга дейност, свързана с енергетиката и технологиите, разрешена от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
|
Представители
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Иван Асенов Атанасов
Участва в 7 организации.
Съвет на директорите
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Иван Асенов Атанасов
Участва в 7 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Действителни собственици
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 205895416
Наименование: ЕЛНОВА
Изписване на чужд език: “ELNOVA”
Правна форма: Акционерно дружество
Регистрация: 11.11.2019
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 600000 лв
Седалище на 19 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 35.14 - Търговия с електрическа енергия
Дейности: Търговия с електрическа енергия и енергийни продукти в страната и чужбина, след получаване от Комисията по Енергийно и Водно Регулиране на съответната лицензия за търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на координатор на стандартна и/или комбинирана балансираща група, посредничество и консултации в областта на търговията с електрическа енергия и други енергийни продукти, разработване и изпълнение на проекти в областта на енергетиката, както и всяка друга дейност,незабранена от закона.
|
Представители
Димитър Миленов Милев
Участва в 3 организации.
Съвет на директорите
Емил Стаменов Велинов
Участва в 2 организации.
Нина Томова Чупарова
Участва в 1 организация.
Димитър Миленов Милев
Участва в 3 организации.
Прокуристи
Емил Стаменов Велинов
Участва в 2 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Сашо Ангелов Димитров
Участва в 5 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Действителни собственици
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Иван Атанасов Димов
Участва в 11 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Сашо Ангелов Димитров
Участва в 5 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Димитър Стефанов Въртигов
Участва в 13 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 1 проект
Покажи
2021: 1 проект
Покажи
Поръчка: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С ОПЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ECO И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ НА ОБЕКТИ НА ДП БСТ
Възложител: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП Категория: Доставки Договор: 04666-2020-0012 Д-115 Сключване: 08.03.2021 Приключване: 08.03.2023 |
|
ЕИК/ПИК: 206165434
Наименование: СОЛАР ЛИЗИНГ
Изписване на чужд език: SOLAR LEASING JSC
Правна форма: Акционерно дружество
Регистрация: 16.07.2020
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 1400000 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Средец, Г. С. РАКОВСКИ № 96, ет. 1
Седалище на 31 организации
|
Дейности: Извършване на дейност като финансова институция, изразяваща се в отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции, след съответно вписване в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българската народна банка, финансов лизинг, както и всякаква друга дейност, разрешена от българското законодателство, при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
|
Представители
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Нели Любенова Минковска
Участва в 1 организация.
Иван Ангелов Гечев
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Ивайло Ангелов Московски
Участва в 1 организация.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Иван Ангелов Гечев
Участва в 1 организация.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Нели Любенова Минковска
Участва в 1 организация.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Действителни собственици
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Николина Трайкова Георгиева
Участва в 3 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 206836538
Наименование: ГЕАТЕРМ
Изписване на чужд език: GEATHERM
Правна форма: Акционерно дружество
Регистрация: 22.02.2022
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 1000000 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Средец, Г. С. РАКОВСКИ № 96, ет. 1
Седалище на 31 организации
|
Дейности: Разработване и реализация на проекти за производство на електрическа енергия от геотермална енергия, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
|
Представители
Тодор Йорданов Маджаров
Участва в 4 организации.
Емил Николаев Николов
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Емил Николаев Николов
Участва в 1 организация.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Тодор Йорданов Маджаров
Участва в 4 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Действителни собственици
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 4 проекта
Покажи
2023: 3 проекта
Покажи
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТОПЛОНОСИТЕЛ - ГОРЕЩА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ИХТИМАН
Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Категория: Доставки Договор: 02261-2023-0004 117820 Сключване: 27.10.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 76 250,00 лв Крайна цена: 76 250,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТОПЛОНОСИТЕЛ - ГОРЕЩА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ИХТИМАН
Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Категория: Доставки Договор: 04740-2023-0002 119278 Сключване: 27.10.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТОПЛОНОСИТЕЛ - ГОРЕЩА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ИХТИМАН
Възложител: Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Категория: Доставки Договор: 04139-2023-0004 119281 Сключване: 27.10.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС 2024: 1 проект
Покажи
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТОПЛОНОСИТЕЛ - ГОРЕЩА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ИХТИМАН ЕООД
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИХТИМАН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00639-2023-0005 128378 Сключване: 15.01.2024 Приключване: 15.01.2025 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС |
|
ЕИК/ПИК: 207016048
Наименование: Дупница Солар Енерджи
Изписване на чужд език: Dupnitsa Solar Energy
Правна форма: Акционерно дружество
Регистрация: 14.07.2022
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 50000 лв
Седалище на 19 организации
|
Дейности: Производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
|
Представители
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Съвет на директорите
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Действителни собственици
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 207023911
Наименование: СЛИВНИЦА ПВ
Изписване на чужд език: SLIVNITSA PV OOD
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 21.07.2022
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 1000 лв
Седалище на 2 организации
|
Дейности: Производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
|
Управители
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Съдружници
ХEЛИОС ПАУЕР, ЕИК: 130390856, България
Участва в 19 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Действителни собственици
Татяна Ивова Георгиева
Участва в 42 организации.
Галя Иванова Братулева
Участва в 36 организации.
Росен Николов Георгиев
Участва в 33 организации.
Пламен Тодоров Симеонов
Участва в 35 организации.
Иво Йорданов Иванов
Участва в 37 организации.
Петър Йорданов Господинов
Участва в 25 организации.
Иво Евгениев Георгиев
Участва в 33 организации.
Гаро Кехам Мамасян
Участва в 36 организации.
Киро Георгиев Киров
Участва в 50 организации. |
Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.